ymddiriedolwyr KING'S LYNN U3A
Rhif yr elusen: 1100986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wood | Cadeirydd | 08 July 2022 |
|
|
||||
Carol Hannam | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Susan Bruce | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Marilyn Prew | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Julia Christabel Paul | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||
Norma Chaplin | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Dana Gower | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Neil Prew | Ymddiriedolwr | 09 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.