ymddiriedolwyr HARRISON HOUSING
Rhif yr elusen: 1101143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (155 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN MORRISON | Cadeirydd | 16 October 2018 |
|
|
||||
Elizabeth McGinn | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Faramarz Jalalpour | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Julia Nammuni | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Paul Lautman | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Robert Hicks | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||
Sue Hockett | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.