Hanes ariannol ST MICHAEL'S PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1102358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.26k | £92.33k | £88.43k | £94.72k | £126.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.81k | £82.64k | £92.33k | £99.24k | £95.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £67.84k | N/A | N/A | £95.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.04k | £1.64k | £400 | £642 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.