Dogfen lywodraethu Hampshire and Surrey Hills Men's Choir
Rhif yr elusen: 1106232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED ON 01/09/2003 AS AMENDED ON 06/09/2004 AS AMENDED ON 03/10/2005 AS AMENDED ON 19/09/2012 as amended on 28 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE, PROMOTE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF THE ART OF MALE-VOICE SINGING IN ALL ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS; AND 2) TO ASSIST AND SUPPORT SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS OR PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED, IN PRACTICE RUSHMOOR, HAMPSHIRE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.