Hanes ariannol LONDON COLNEY ISLAMI CENTRE ST ALBANS
Rhif yr elusen: 1105092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (288 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.44k | £26.71k | £25.59k | £26.95k | £20.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.63k | £33.46k | £29.26k | £28.73k | £26.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.74k | £5.26k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.