Hanes ariannol Equality and Employment Law Centre
Rhif yr elusen: 1101876
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.48k | £324.17k | £366.82k | £644.55k | £588.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £304.28k | £297.53k | £357.31k | £433.55k | £540.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.83k | £20.19k | £220.21k | £470.44k | £446.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.15k | £9.12k | £21.00k | N/A | £12.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £7.51k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £637.04k | £588.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £433.55k | £540.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £1.27k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.