Hanes ariannol FUN @ BELSAY (F@B CLUB)
Rhif yr elusen: 1105091
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.19k | £20.93k | £21.00k | £15.98k | £16.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.39k | £18.65k | £16.89k | £17.03k | £7.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.