ymddiriedolwyr LANCASHIRE BME NETWORK LTD
Rhif yr elusen: 1136057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azhar Ali | Cadeirydd | 22 June 2022 |
|
|
||||
Saba Iftikhar | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Christine Blythe | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|||||
SADAR UDDIN | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|||||
NWEEDA KHAN | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||
ISHWER TAILOR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.