Hanes ariannol GOOLE AND DISTRICT COMMUNITY TRANSPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1102014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £224.36k | £211.79k | £198.41k | £259.49k | £222.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £204.85k | £185.79k | £213.30k | £220.13k | £216.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £94.37k | £66.41k | £81.25k | £128.29k | £144.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £77.49k | £133.71k | £74.16k | £39.60k | £37.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.