ymddiriedolwyr KNEES UP - HEALTHY LIVING FOR MATURE PEOPLE
Rhif yr elusen: 1102940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Irene Ballinger | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Linda Wild | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Pamela Case | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Lynda Newman | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
June Lane | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Catherine Miller | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
KATH Lane | Ymddiriedolwr | 13 April 2017 |
|
|
||||
Valerie Pearce | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
HUGH SHACKELL | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.