ymddiriedolwyr RINGMER PRIMARY AND NURSERY PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1102025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Bylett | Cadeirydd | 04 September 2017 |
|
|
||||
Amy MacConnachie | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Sarah-Jane Whiley | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Amy porter | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Lydia Jones | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Bronwen Furber | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Esther Manklow | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||
Neville Carter | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Anna Crompton | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Kathleen Bowdrey | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Catherine Linstrem | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Rachel Riches | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.