ymddiriedolwyr THE BRITISH PAIN SOCIETY
Rhif yr elusen: 1103260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Roger David Knaggs | Cadeirydd | 22 April 2015 |
|
|
||||
Dr Catherine Mary Price | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Dr Sumit Gulati | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Martin Stephen Hey | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Dr Ramanarayanan Krishnamoorthy | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Dr David Pang | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Dr Neil Talbert Collighan | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.