ymddiriedolwyr HAZEL GROVE BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uchenna Okoye | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Maureen Sylvia Babcock | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Felicity Chisholm | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Brian James Needham | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
JEAN BAKER | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|||||
Catherine Joanne Mackay | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|
||||
Denise Edge | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
Mark Simon Paddon | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN JOSEPH BULMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NIGEL BRUCE TEDFORD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.