ymddiriedolwyr FRIENDS OF DEDHAM PARISH CHURCH
Rhif yr elusen: 1103634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maralyn Jane Jewell | Cadeirydd |
|
|
|||||
Charlotte Sage | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Michael William Coburn | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Amanda Lucy May Brebner | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
KEVIN JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|||||
Suzanne Margaret Woods | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
JILL STRANGWARD | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|||||
DAVID RAYMOND JEWELL | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
||||
MARIA TERESA JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.