Hanes ariannol FELLOWSHIP OF FAITHS FOR ONE RACE
Rhif yr elusen: 1103648
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/02/2013 | 11/02/2014 | 11/02/2015 | 11/02/2016 | 11/02/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.44k | £4.52k | £9.66k | £8.70k | £7.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.70k | £1.40k | £9.50k | £8.50k | £7.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.