ymddiriedolwyr TAUNTON EAST DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1104083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Hughes | Cadeirydd | 11 June 2018 |
|
|
||||
Yang Li | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
David Lee Kassapian | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Stephen Wray | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
William Tregillus | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|||||
MARY GREENSLADE | Ymddiriedolwr | 01 June 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.