ymddiriedolwyr COPELAND AMATEUR SWIMMING CLUB
Rhif yr elusen: 1103769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Sutton | Cadeirydd | 18 January 2023 |
|
|
||||
Holly Collins | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Julie Anne Payne | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Nigel Goddard | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Claire Todhunter | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Mark Holiday | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Allyson Quayle | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Richard Quayle | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.