Hanes ariannol SANDWELL LEISURE TRUST
Rhif yr elusen: 1102431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.99m | £10.85m | £7.53m | £9.61m | £10.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.23m | £11.95m | £9.01m | £11.66m | £12.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.90m | N/A | N/A | N/A | £3.27m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.24m | £860.68k | £3.27m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £329.20k | £421.78k | £226.64k | £288.94k | £407.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.65m | £10.42m | £7.30m | £9.32m | £10.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.08k | £15.80k | £1.47k | £486 | £54.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.08m | £11.81m | £9.00m | £11.57m | £12.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £154.00k | £140.20k | £17.83k | £85.56k | £131.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.90k | £47.51k | £46.90k | £47.30k | £123.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.