ymddiriedolwyr SANDWELL LEISURE TRUST
Rhif yr elusen: 1102431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Jane Venables | Cadeirydd | 06 February 2014 |
|
|
||||
Shahin Akhtar | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|||||
David Rosser | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Scott Thomas | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Stephen Washbourne | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|||||
MELANIE BRIGGS | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
TRACY PEARCE | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
NEIL KING | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Paul Francis Martin Piddock | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.