ymddiriedolwyr BRIERLEY HILL COMMUNITY FORUM
Rhif yr elusen: 1102550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy John Sunter | Cadeirydd | 02 March 2014 |
|
|||||||
ZOE SUZANNA PATRICIA SKIDMORE | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||||
ADAM DAVIES | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||||
RIDHA AHMED | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||
FRANK JOSEPH CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||
STEVEN JOHN BRIDGWATER | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
||||||
CLIVE SKIDMORE | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|||||||
SHANE BIRCH-BASTOCK | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
||||||
KEVIN GERARD GRIPTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MS SHONA GILSENAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.