Hanes ariannol THE NORTH NORTHUMBERLAND HOSPICE
Rhif yr elusen: 1103635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £773.99k | £818.60k | £1.09m | £1.05m | £808.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £706.84k | £798.94k | £791.50k | £948.79k | £898.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £39.90k | £40.95k | £41.98k | £42.06k | £43.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.20k | £258.99k | £65.06k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £399.59k | £363.47k | £613.61k | £645.42k | £421.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £301.01k | £360.66k | £111.68k | £292.26k | £339.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £66.58k | £78.14k | £41.98k | £42.06k | £43.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.02k | £5.39k | £5.26k | £3.22k | £3.56k | |
|
Incwm - Arall | £2.80k | £10.94k | £317.41k | £65.06k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £17.00k | £46.06k | £88.52k | £265.45k | £103.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £383.55k | £421.31k | £473.63k | £600.91k | £613.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £323.29k | £377.63k | £317.87k | £347.88k | £284.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.50k | £5.11k | £13.32k | £12.45k | £14.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.