Hanes ariannol ST MICHAEL'S FAMILY CENTRE
Rhif yr elusen: 1102811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £438.77k | £430.07k | £386.66k | £369.04k | £434.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £367.90k | £370.65k | £355.78k | £375.52k | £426.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £251.62k | £253.74k | £233.37k | £201.30k | £239.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £58.57k | £13.61k | £13.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.