Hanes ariannol ISLE OF WIGHT LAW CENTRE
Rhif yr elusen: 1102853
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283.91k | £256.84k | £256.84k | £261.44k | £145.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £349.57k | £261.44k | £261.44k | £256.84k | £253.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £203.00k | £256.84k | £256.84k | N/A | £100.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £80.00k | N/A | N/A | £184.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.