ymddiriedolwyr PEACEMOBILE UK
Rhif yr elusen: 1103880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE ILINKA RATHBONE | Cadeirydd | 07 March 2012 |
|
|
||||
Eirene Eden Broadaway | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Maria Lomax | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
Emily Lomax | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
||||
STUART MARK BROADAWAY | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|||||
ANDREW MICHAEL FOX | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.