Hanes ariannol THE MARTHA GELLHORN TRUST PRIZE
Rhif yr elusen: 1107526
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2013 | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 30/11/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.12k | £805 | £641 | £10.99k | £12.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48 | £0 | £0 | £9.64k | £9.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.