ymddiriedolwyr THE SHEFFIELD GENERAL CEMETERY TRUST
Rhif yr elusen: 1103158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Neil McMahon | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|||||
MARK ANDREW RIDDINGTON | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan Edward Clark | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
David Hunt | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Catherine Jane Evans | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Hilary McAra | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Richard Selby Foster | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.