Hanes ariannol CAMBRIDGESHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1103314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.99m | £2.77m | £5.17m | £8.09m | £4.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.14m | £2.85m | £4.20m | £3.16m | £3.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £268.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £90.00k | £755.53k | £588.23k | £670.19k | £877.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.41m | £2.49m | £4.93m | £7.45m | £3.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.50k | £0 | £0 | £0 | £288.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £44.82k | £0 | £555.34k | £4.75m | £843.78k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £238.59k | £279.97k | £246.37k | £198.60k | £295.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.08m | £2.77m | £4.14m | £3.06m | £3.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.45k | £77.77k | £64.94k | £101.54k | £410.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.36k | £18.62k | £20.85k | £25.74k | £23.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.66m | £2.31m | £3.63m | £2.78m | £2.67m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.92k | £33.47k | £28.52k | £41.60k | £42.73k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.