ymddiriedolwyr CAMBRIDGESHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1103314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon George Sperryn | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Colin David Robert Manktelow | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Agata Maria Wolejko | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Kendi M'Marete | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Jonathan Jelley MBE JP | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Paul Robert Lewis | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Sara Elizabeth Garnham | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Catling | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Dr Gareth Thomas | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Damazer | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Dr Joanna Elizabeth Slota-Newson | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Stuart Thompson | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|||||
Caroline Jane Stenner | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|||||
Alison Griffiths | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.