Hanes ariannol ST ANDREW'S CLUB
Rhif yr elusen: 1103322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £536.08k | £534.40k | £541.52k | £675.24k | £642.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £590.69k | £448.51k | £486.11k | £552.63k | £544.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.86k | £45.67k | £62.55k | £98.96k | £94.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £464.61k | £491.68k | £498.89k | £511.61k | £541.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.24k | £0 | £0 | £100.65k | £31.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.94k | £32.76k | £29.46k | £60.93k | £69.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £541.05k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £293 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.96k | £13.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £11.25k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £515.70k | £393.51k | £424.03k | £484.99k | £461.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.99k | £55.00k | £62.08k | £67.64k | £82.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.50k | £4.32k | £0 | £0 | £67.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.