ymddiriedolwyr MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
Rhif yr elusen: 1105321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR MAI MOHAMED HELMY SHARAWY | Cadeirydd | 01 March 2012 |
|
|
||||
Ava Battles | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Martinus Desmet | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Johana Julia Bauer | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Nicholas Hamilton Moberly | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|||||
Desmond Graham | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Andrea Sofia Prato Chichiraldi | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Herbert Temmes | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Dr Pamela Valentine | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Victoria Annis | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
Viresh Oberoi | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
Klaus Hom | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|
||||
Ana Torredemer | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Dimitra Kalogianni | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||
GUILLAUME COURAULT | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
ALAN MARTIN STEVENS | Ymddiriedolwr | 06 March 2012 |
|
|
||||
CYNTHIA ZAGIEBOYLO | Ymddiriedolwr | 06 March 2012 |
|
|
||||
Dr MARIO ALBERTO BATTAGLIA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.