ymddiriedolwyr COTTINGLEY COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1103382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew John Clarke | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|||||
Rev Lindsay H Pearson | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Stephen John Peers | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Brian Parker | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
||||
TRICIA SMITH | Ymddiriedolwr | 27 September 2013 |
|
|
||||
JAMES WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
||||
ANTHONY PETER HESSELWOOD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR DOUG THRELFALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.