ymddiriedolwyr THE CLORE LEADERSHIP PROGRAMME
Rhif yr elusen: 1105210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Alistair James Reekie | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||||||
Suzann Robinson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||||||
Dhikshana Turakhia Pering | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||||||
Daisy Elizabeth Roberta Hale | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||||||||
Catherine HOLDEN | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||||||||
Katherine Margaret Elizabeth McGrath | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||||||
Moira Sinclair | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|||||||||
ROLAND FRANCIS KESTER KEATING | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||||||
David Kershaw | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|||||||||
DAME VIVIEN DUFFIELD DBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
DAVID TERENCE DIGBY HARREL LLB | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.