Hanes ariannol RELATE COVENTRY & WARWICKSHIRE
Rhif yr elusen: 1103470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £801.60k | £925.64k | £891.13k | £971.28k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £789.29k | £953.40k | £875.27k | £956.54k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £158.47k | N/A | £236.00k | £119.39k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.35k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.71k | £25.28k | £29.72k | £24.59k | £25.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.63k | £11.10k | £10.10k | £7.72k | £9.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £737.58k | £862.79k | £749.32k | £914.66k | £969.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.69k | £26.47k | £22.61k | £24.32k | £29.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £79.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £789.29k | £953.40k | £875.27k | £956.54k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.85k | £13.99k | £0 | £6.39k | £9.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.