ymddiriedolwyr SOUTHEND WEST DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1103720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Woodall | Cadeirydd | 29 January 2019 |
|
|
||||||
Penny Benge | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||||
Kevin John Nuttman | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
Avril Nuttman | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
Tanis Wakefield | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|||||||
SALLY MONK | Ymddiriedolwr | 29 June 2012 |
|
|
||||||
Colin Haddow | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
GINA MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KEITH NEWQUIST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.