Hanes ariannol HOSPICE AT HOME IN HUNTINGDONSHIRE
Rhif yr elusen: 1103680
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.84k | £25.81k | £18.21k | £33.60k | £6.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.94k | £21.37k | £20.87k | £19.09k | £12.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.03k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £24.19k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.