ymddiriedolwyr ROYAL AUXILIARY AIR FORCE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1104826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP CAPTAIN RICHARD THOMAS WILLIAM MIGHALL OBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Squadron Leader Jane Louisa Drew | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|||||
Andrew Paul Cameron | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Group Captain Robert G Kemp CBE | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
Wing Commander Jeffrey Metcalfe | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
||||
WING COMMANDER CHARLES B HYDE OBE | Ymddiriedolwr | 21 April 2011 |
|
|
||||
Frederick Anthony Freeman | Ymddiriedolwr | 01 April 2004 |
|
|
||||
GP CAPT GARY WAYNE BUNKELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.