ymddiriedolwyr TAMESIDE DEAF ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1104784
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren Taylor | Cadeirydd | 18 May 2017 |
|
|
||||
Ray Mansfield | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Herd | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Lipscomb | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Peter Jarvis | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Derbyshire | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
David Warmington | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Geraldine Marsden | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
BRIAN MARSDEN | Ymddiriedolwr | 21 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.