ymddiriedolwyr FALKLAND SURGERY PATIENTS PARTICIPATION GROUP
Rhif yr elusen: 1106886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN BARKER | Cadeirydd | 11 January 2017 |
|
|
||||
David Martyn Rees | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Peter Lloyd Davies | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
John Curtis | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Bettine Jane Bly | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Phillip Ashley Barnett | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
ROBERT HILLS | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
ADRIAN ARTHUR EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.