Hanes ariannol KICK IT OUT
Rhif yr elusen: 1104056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.25m | £2.30m | £2.67m | £2.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.19m | £1.60m | £2.55m | £2.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.30k | £23.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £783.33k | £750.20k | £1.99m | £2.21m | £1.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £68.58k | £6.14k | £17.16k | £10.84k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £292.93k | £424.49k | £220.02k | £447.69k | £442.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.12k | £1.82k | £221 | £99 | £2.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £66.83k | £75.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.17m | £543.53k | £2.53m | £2.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.87k | £19.21k | £217.35k | £17.17k | £25.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £6.18k | £10.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £836.02k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.