Hanes ariannol PUNJABI WOLVES
Rhif yr elusen: 1106809
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.32k | £66.89k | £85.00k | £47.41k | £19.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.04k | £65.78k | £55.36k | £26.44k | £34.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.