Hanes ariannol TADLEY SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1104299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/09/2019 | 05/09/2020 | 05/09/2021 | 05/09/2022 | 05/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.28k | £11.63k | £4.96k | £11.56k | £13.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.22k | £12.48k | £8.18k | £7.07k | £10.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.15k | £2.88k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.