ymddiriedolwyr THE GLADE CENTRE
Rhif yr elusen: 1104504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosie Aldworth | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||||||
Bev Janes | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||||||
Adam Robin Russell | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||||||
Elizabeth Margaret Mary Johnson-Idan | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||||||
Olivier Bagnara | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||||||
Sandra Aldworth | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|||||||||
Laura Tilling | Ymddiriedolwr | 09 November 1971 |
|
|||||||||
JON GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JAN WINGFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.