Dogfen lywodraethu LOLLIPOP (YORK & DISTRICT)
Rhif yr elusen: 1105538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/03/2003 AS AMENDED ON 30/07/2003 AS AMENDED ON 30/07/2004 AS AMENDED ON 10/11/2011 AS AMENDED ON 19 NOV 2016 as amended on 09 Apr 2019 as amended on 02 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
Support for children, young people and young adults with any level of deafness and their families by the provision of social and emotional support. To provide social activities with the object of supporting development of independence, confidence and wellbeing of deaf children, children of deaf adults, young people and young adults.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.