Hanes ariannol THE BRISTOL CLIFTON AND WEST OF ENGLAND ZOOLOGICAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1104986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.61m | £12.33m | £10.46m | £9.82m | £10.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.77m | £11.60m | £10.72m | £11.35m | £14.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.37k | £152.00k | £587.64k | £140.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.79m | £626.00k | £346.00k | £277.00k | £320.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.37m | £2.29m | £806.00k | £1.29m | £1.63m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.95m | £8.89m | £4.32m | £8.01m | £8.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £495.00k | £526.00k | £443.00k | £237.00k | £37.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.50m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £242.86k | £0 | £20.01k | £38.30k | £51.18k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.44m | £9.60m | £9.50m | £9.86m | £12.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.33m | £2.00m | £1.22m | £1.48m | £1.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.00k | £656.00k | £572.00k | £1.06m | £964.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £41.00k | £68.00k | £29.00k | £26.00k | £37.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.