ymddiriedolwyr Alex, The Leukodystrophy Charity
Rhif yr elusen: 1106008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thea Watkins | Cadeirydd | 07 February 2019 |
|
|
||||
Thomas Dalton | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Stephanie Tan | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Nick James Leopold Shiroi | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Gil Sarig | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|||||
Tulsi Sandys-Winsch | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Amber | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Emma Jane Hadfield-Hudson | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Dr John Livingston | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Iraj Idafar | Ymddiriedolwr | 06 February 2022 |
|
|
||||
Dr Gavin Metcalf | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Olivia Bostock | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
LINDA CHRISTINE MILNE | Ymddiriedolwr | 16 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.