Hanes ariannol NER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1104866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £295.99k | £323.05k | £371.40k | £437.45k | £616.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £281.37k | £367.08k | £450.66k | £463.83k | £382.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £545.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £27.58k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £44.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £325.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £57.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £310.01k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £57.66k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.