Hanes ariannol THE OLD ALBANIAN SPORTS ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1107746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £939.71k | £892.56k | £547.37k | £844.90k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.02m | £649.58k | £1.03m | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £67.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.14k | £26.09k | £68.73k | £29.19k | £55.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £587.20k | £529.32k | £98.45k | £448.26k | £562.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £305.83k | £335.37k | £276.30k | £318.31k | £348.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £299 | £431 | £55 | £6 | £208 | |
|
Incwm - Arall | £2.24k | £1.35k | £103.84k | £49.13k | £62.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £476.51k | £453.19k | £351.24k | £481.13k | £541.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £570.36k | £569.98k | £298.34k | £552.80k | £689.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.32k | £13.59k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.