ymddiriedolwyr Connect Stars
Rhif yr elusen: 1104934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDIKARIM FARAH | Cadeirydd | 01 April 2024 |
|
|||||
Muna Yusuf | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Ayan Ali | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Ahmed Jama | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
Fawzi Mohammed | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
||||
Ahmed Musa | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.