Hanes ariannol FLAG (SUPPORTING YOUNGSTERS WITH SPECIAL NEEDS) LIMITED
Rhif yr elusen: 1104978
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.09k | £63.14k | £47.98k | £50.10k | £17.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.69k | £52.57k | £47.25k | £28.58k | £12.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £33.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.00k | £33.00k | N/A | £38.88k | £8.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.