Hanes ariannol ARK SCHOOLS
Rhif yr elusen: 1111608
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.29m | £11.52m | £39.26m | £81.03m | £117.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £9.53m | £19.89m | £34.10m | £49.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £860.00k | £1.59m | £2.80m | £3.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £65.00k | £98.00k | £67.00k | £117.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £10.31m | £37.07m | £76.30m | £112.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £61.00k | £170.00k | £89.00k | £12.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £228.00k | £332.00k | £1.78m | £1.72m | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £9.49m | £19.71m | £33.91m | £49.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £45.00k | £185.00k | £195.00k | £241.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.